, мне решить это. Проблема заключается в приложении номер92столб.:-

Пожалуйста, помогите мне решить это. Проблема заключается в приложении номер9)2столб.:-)

     

    3.умножение(того, что получилочь в скобке на 60)

    3.сложение.

    По действиям:

     

    2)58*14=812                                             2)2725-2409=316

  •  41251 : 83 + 58 * 14 = 497 + 812 = 1309

    По действиям:

    2.умножение.

     

  • 41251:83+58*14=1309                       (158050:58-2409)*60=                   

     

     

  • 1.всё скобках т.е. деление.

    2.вычитание.

    3)497+812=1309                                      3)316*60=18960

    я не знаю правильно я сделала или нет

    (158050 : 58 - 2409) * 60 = (2725 - 2409) * 60 = 316 * 60 = 18960

     

    1) 41251:83=497                                     1)158050:58=2725

    1.дление